Familiegegevens en opleiding
Eildert de Vries was getrouwd met Martje Harkes, geboren 17 maart 1830 , vroeger weduwe van J.P.B. de Vries en overleden op 06 september 1890.
Eildert overleed in 1885 en bij zijn overlijden is als woonplaats Amsterdam vermeld.118
Lidmaatschap zeemanscollege(s)
E.de Vries werd met vlagnummer 739 per 25 mei 1858 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop op voordracht van kapitein J.A.de Haas. Als zijn schip is genoemd de “Martha en Jacoba”. Toegevoegd is “bedankt” 002.
In de notulen van de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop dd 18/25 mei 1858 staat vermeld dat tot effectief lid is voorgedragen/benoemd E. de Vries, oud 29 jaar, voerend de brik “Martha en Jacoba”, voor rekening van P.L.Schmidt, op voordracht van kapitein J.A. de Haas.023.
Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)
Geen
De schepen van de kapitein
lidmaatschap van College Zeemanshoop in Amsterdam001
vlagnummer jaren type scheepsnaam naam reder/boekhouder
739 1858-1861 brik Martha en Jacoba P.L.Smit
Aankomst en vertrek te Amsterdam
Naam kapitein Naam schip Vertrek Aankomst
-
de Vries Martha & Jacoba 25 augustus 1859 21 november 1860
Martha Jacoba 21 februari 1861 01 april 1862
Bouma025 vermeldt E. de Vries als gezagvoerder gedurende:
* 1859 t/m 1862 van de 2/msch “Martha & Jacoba”, gebouwd in 1858 te Amsterdam, 208 ton o.m., varend voor P.L.Schmidt te Amsterdam. Het schip voer in 1863 voor Bouman & van Rijckevorsel te Amsterdam en was herdoopt in “Apollonia”.
Overige bijzonderheden
De Raad voor Tucht bij de koopvaardij deed op 19 april 1861 uitspraak inzake een klacht tegen kapitein Eildert de Vries, gezagvoerder van de brik “Martha en Jacoba”, varend voor P.L. Smidt te Amsterdam. Er zijn geen details over deze uitspraak vermeld. 104*.
Familiegegevens en opleiding
Pieter Schuurman werd geboren te Amsterdam op 13 maart 1826.
Hij was getrouwd met Henriette Moschauer, geboren te Amsterdam op 22 september 1825.003
Lidmaatschap zeemanscollege(s)
P.Schuurman werd met vlagnummer 647 per 21 augustus 1855 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop op voordracht van kapitein E.van Duijn. Zijn schip was de “Nepthunus”. Toegevoegd is “bedankt” 002.
In de Algemene Vergaderingen van 14/21 augustus 1855 van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop werd als effectief lid voorgesteld/aangenomen Pieter Schuurman, oud 29 jaar, voerend het fregat “Nepthunus”, voor rekening van B.Kooy & Zn , wonend op het Rapenburg te Amsterdam, op voordracht van kapitein, e. van Duijn.023.
Hij werd deelnemer in het Weldadig Zeemans Fonds van Zeemanshoop per september 1855. Bedankt in april 1866003.
P.Schuurman was effectief lid van Zeemanshoop in de periode 1855 t/m 1866 met vlagnummer 647.
Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)
In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 25 april 1861 staat een “Brief van kapt. P.Schuurman, als supercarga gaande varen verzoekt dispensatie van Art.15 Lett.F Nieuwe Reglement. Te verwijzen naar Art. 58 van oude Reglement, als zijnde in het doorloopend Regt.”042.
Art. 58F en 58 betreffent het lidmaatschap bij verandering van werkkring.
In de notulen van de Bestuursvergadering dd 28 november 1865 bedankt P.Schuurman als effectief lid.042
De schepen van de kapitein
Vermelding in de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en Zeevaart001:
vlagnummer jaren type scheepsnaam naam reder/boekhouder
647 1855 fregat Nept(h)unus B.Kooy Jr
1856-1859 fregat Nept(h)unus J.Kooy & J.Kooy Jr
1860-1861 geen vermelding van schip en boekhouder
1862 brik Appollonia Bouman & Rijckevorsel
1863-1864 Gouverneur Elias idem
1865 Julius D.Heydeman Jr
Bouma025 vermeldt P.Schuurman als gezagvoerder gedurende:
-
* 1855 t/m 1860 van het 3/mschip “Neptunus”, gebouwd in 1835 te Dordrecht, 770 ton o.m., varend voor J.Kooy & Zn te Amsterdam. Het schip werd in 1860 afgekeurd te St.Helena;
-
* 1858 van de brik “Marchiena Wilhelmina”, gebouwd in 1857 te Capelle aan de IJssel, 280 ton o.m., varend voor Schuurman & Beerden te Amsterdam;
-
* 1863 van de brik “Apollonia” ex Martha & Jacoba, gebouwd in 1858 te Amsterdam, 243 ton o.m., varend voor Bouman & van Rijckevorsel;
-
* 1864 van de brik “Gouverneur Elisa”, gebouwd in 1863 te Amsterdam, 275 ton o.m., varend voor Bouman & Rijckevorsel te Amsterdam. Het schip is in 1864 verongelukt bij Accra.
Vermelding van vertrek en aankomst in Amsterdam093
Naam kapitein Naam schip vertrek terugkomst
P.Schuurman Apollonia 29 mei 1862 07 oktober 1863
Gouverneur Elias 30 december 1863 geen melding
Julius 21 juli 1865 geen melding
Overige bijzonderheden
In een adres dd 12 december 1855 aan de Tweede Kamer der Staten Generaal drongen 58 gezagvoerders aan op de invoering van een Tuchtwet. Zij meldden dat de uitvoering van hun beroep dagelijks meer en meer werd belemmerd door de onmogelijkheid om aan boord der schepen behoorlijke orde en tucht te bewaren. Een van de ondertekenaars was P.Schuurman van het fregat “Neptunus”.104.
Familiegegevens en opleiding
Pieter Jacobus werd geboren op 02 okt. 1830 te Amsterdam als z.v. Johannes Julius Arnold (1799-1844) en Elisabeth Cornelia Bruni (1800-1872)
P.J. trouwde in ca. 1858 met Jacoba Christina Maria Affourtit (1836-1865). Jacoba Christina Maria Affourtit overleed op 22.02.1865
P.J. (37) trouwde opnieuw op 11 juni 1868 te R’dam met Geertruida Rebecca Hamelau Tacke (1838-1892) - d.v. Johannes Jacobus Hamelau Tacke en Rebecca Dacosta.
P.J. overleed op 27 juli 1878 te Rotterdam (47).
Kinderen
Louise Christina Dorothea Amalia (1859-1926)
Pieter Jacobus Marinus (1861-1922)
Jacoba Christina (1864-1955)
Rebecca Dorothea Maria Elisabeth (1869)
Johannes Julius (1871)
Theodoor Lodewijk (1872-1919)
Aletta Maria (1874)
David Gustaaf (1878)
Lidmaatschap zeemanscollege(s)
P.J. Arnold was met vlagnummer R151 in de periode 1868 t/m 1871 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Maatschappij058.
Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)
Geen
De schepen van de kapitein
Bouma025 vermeldt P.J.Arnold als gezagvoerder gedurende:
* 1862 t/m 1863 van de brik “Accra” ex Adolf Strantzen, gebouwd in 1861 te Geestemünde, 224 ton o.m., varend voor Bouman & Rijckevorsel te Amsterdam;
* 1864 t/m 1865 van de brik “Apollonia” ex Martha & Jacoba, gebouwd in 1858 te Amsterdam, 243 ton o.m., varend voor Bouman & van Rijckevorsel te Amsterdam;
* 1868 van de brik “Gouverneur Schomereus”, gebouwd in 1853 te Rotterdam, 161 ton o.m., varend voor H.Muller & Co te Rotterdam;
* 1869 t/m 1878 van de brik “Marie Cornelie”, gebouwd in 1868 te Slikkerveer, 251 ton o.m., varend voor H.Muller & Co te Rotterdam.
Overige bijzonderheden
NRC 070168
Rotterdam, 6 januari. Volgens particulier bericht is de brik (opm: schoener) GOUVERNEUR SCHOMERUS, kapt. Arnold, de 10e november l.l. ter rede van Asensinée (opm: mogelijk het eiland Ascension) gestrand en totaal verloren. De equipage is behouden aan wal gekomen.
Familiegegevens en opleiding
Geen
De schepen van de kapitein
Bouma025 vermeldt H.Steinhusen als gezagvoerder gedurende:
- * 1857 van de brik “Gouverneur Schomereus”, gebouwd in 1853 te Rotterdam, 161 ton o.m., varend voor H. van Rijckevorsel te Rotterdam;
- * 1858 t/m 1860 van de 2/msch. “Goudkust”, gebouwd in 1852 te Rotterdam, 146 ton o.m., varend voor H. van Rijckevorsel te Rotterdam;
- * 1861 t/m 1863 van de schBrik “Hollandsch Accra” ex Maria Anna, gebouwd in 1848 te Amsterdam, 174 ton o.m., varend voor H. van Rijckevorsel te Rotterdam;
- * 1866 t/m 1869 van de brik “Apollonia” ex Martha & Jacoba, gebouwd in 1858 te Amsterdam, 243 ton o.m., varend voor Bouman & van Rijckevorsel te Amsterdam.
Overige bijzonderheden
Geen
Familiegegevens en opleiding
Hendrik Jan de Boer werd geboren te Hollum op 28 september 1815 als zoon van Jan Hendriks de Boer en Pietke Jetzes Postma. Hij was NH.
Hij trouwde op 29 juni 1840 te Ameland met de roomskatholieke diensbode Maria Elisabeth Verhorst, geboren in oktober 1812 te Doesburgh als dochter van Nicolai Verhorst en Maria E.Winterink volgens bevolkingsregister Amsterdam 15-12-1815 geboren. Woonde op de Kadijk, Hoogte 12 en 260 te Amsterdam.
Lidmaatschap zeemanscollege(s)
H.I.de Boer, adres Buitenwieringerstraat, werd met nr.714 effectief lid van Zeemanshoop per 03 juni 1845 op voorspraak van I.J.Gorter. Zijn schip was de “Phoenix”002. Ten tijde van de inschrijving waren de Boer en zijn vrouw 29 resp. 33 jaar. Ingeschreven waren 2 zoons: Jan Hendrik (1841) en Hendrik Nicolaas (1844)002a.
In de Algemene Vergaderingen van 27 mei/03 juni 1845 van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop werd als effectief lid voorgedragen/benoemd Hendrik Jans de Boer, oud 29 jaar, voerend de brik “Phoenix”, wonend in de Buitenwieringerstraat te Amsterdam, op voordracht van kapitein J.J.Gorter.023.
Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)
In de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 04 september 1856 vraagt J.Verheul, de vrouw van kapitein H.J.de Boer of haar man toe kan treden tot het Weldadig Zeemans Fonds ondanks het feit dat hij ouder is dan 40 jaar. Het Bestuur wijst dit verzoek op reglementaire gronden af.042.
De schepen van de kapitein
lidmaatschap van College Zeemanshoop te Amsterdam001
vlagnummer jaren type scheepsnaam naam reder/boekhouder
714 1845-1853 brik Phoenix J.J.Poncelet en Zn
341 1854 brik Phoenix idem
1855 fregat Dionysia Catharina P.C.de Gijselaar
1856-1688 sch.brik Havana Packet F.Smelt en Zn
1869 geen opgave van schip en boekhouder
1870 brik Apollonia van Rijckevorsel en Co
1870-1871 geen schip en boekhouder
In het Schepelingenregister (Archief van de Waterschout), toegang 391, in het Rijksarchief van Noordholland staat in 1846 een Hendrik Jans de Boer met de brik “Phoenix”.
Bouma025 vermeldt H.I (H.J.). de Boer als gezagvoerder gedurende:
* 1846 t/m 1855 van de brik “Phoenix”, gebouwd in 1827 te Amsterdam, 212 ton o.m., varend voor J.J.Poncelet & Zn te Amsterdam.
* 1856 van het fregat “Dionysia Catharina”, gebouwd in 1840 te Amsterdam, 824 ton o.m., varend voor P.C.de Gijselaar & A.Hulsen te Amsterdam;
* 1857 t/m 1868 van de sch.brik “Havana Packet” ex Anna Elisabeth, gebouwd in 1846 te Amsterdam, 186 ton o.m., varend voor F.Smelt & Zn te Amsterdam. Het schip werd in 1869 herdoopt in “Catharina Margaretha”;
* 1870 van de brik “Apollonia” ex Martha & Jacoba, gebouwd in 1858 te Amsterdam, 243 ton o.m., varend voor Bouman & van Rijckevorsel te Amsterdam. In datzelfde jaar was kapitein H.Schröder gezagvoerder, terwijl het schip in dat jaar in Kaap de Goede Hoop werd afgekeurd;
heeft kapitein de Boer tijdens de laatste reis het gezag overgenomen van kapitein Schröder?
Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam093
kapitein schip uitgezeild binnengekomen
H.J. de Boer Havana Packet 13 september 1860 24 januari 1861
Havana Packet 21 februari 1861 08 juli 1861
Havana Packet 12 juli 1861 13 december 1861
Havana Packet 19 maart 1862 17 juli 1862
Havana Packte 03 september 1862 27 juni 1863
Havana Packet 26 juli 1863 09 januari 1864
Havana Packet 27 februari 1864 27 juni 1864
Havana Packet 04 augustus 1864 17 maart 1865
Havana Packet 10 april 1865 augustus 1865
Havana Packet 07 september 1865 06 december 1866
Havana Packet 27 februari 1866 30 juni 1866
Havana Packet 12 augustus 1866 03 januari 1867
Havana Packet 14 februari 1867 03 februari 1868
Havana Packet 18 augustus 1868 24 februari 1868
Havana Packet 12 maart 1868 19 juli 1868
Overige bijzonderheden
Hendrik Middelraad werd “Op 13 november 1848 te Harderwijk ingescheept naar het Nieuwe Diep, waar hij op 15 november overging aan boord van het schip Phenix, dat op 25 januari 1849 in Suriname aankwam.”
Uit: Vader bekend, maar… De kinderen van Bartha Elizabeth Middelraad-Osseman (1817-1899).
Gens Nostra 66, p.519-524, 2011.
|